GAMEZ IBAÑEZ MARIA JOSE
Informe ejecutivo de GAMEZ IBAÑEZ MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GAMEZ IBAÑEZ MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOYER ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 20/11/2014 |
VINCULACIONES DE GAMEZ IBAÑEZ MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAMEZ IBAÑEZ MARIA JOSE
Empresa: HOYER ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Gamez Ibañez Maria Jose
- Horazdovska Ilona
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2463 , F 161, S 8, H T 19481, I/A 34 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-43
Empresa: HOYER ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Gamez Ibañez Maria Jose
- Gamez Ibañez Maria Jose
- Marin Anguis Maria Begoña
- Marin Anguis Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2463 , F 161, S 8, H T 19481, I/A 34 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-43
Empresa: HOYER ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Gamez Ibañez Maria Jose
- Marin Anguis Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2463 , F 157, S 8, H T 19481, I/A 26 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-43
Empresa: HOYER ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Gamez Ibañez Maria Jose
- Marin Anguis Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 200, S 8, H T 19481, I/A 22 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-43
Empresa: HOYER ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Gamez Ibañez Maria Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1767 , F 200, S 8, H T 19481, I/A 22 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-43
Información de GAMEZ IBAÑEZ MARIA JOSE
Mostramos los datos de GAMEZ IBAÑEZ MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAMEZ IBAÑEZ MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos