GAMEZ GAMEZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de GAMEZ GAMEZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GAMEZ GAMEZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEROL 11 SL | Administrador Unico | 01/12/2023 | |
PEROL 11 SL | Socio Unico | 01/12/2023 | |
QUAESTOR TABULA SL | Administrador Mancomunado | 22/11/2023 | |
CERVIJAEN 2004 SL | Administrador Unico | 15/03/2022 | |
SAL-AGUA 2010 SL | Socio Unico | 08/10/2010 | |
SAL-AGUA 2010 SL | Administrador Unico | 08/10/2010 |
VINCULACIONES DE GAMEZ GAMEZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAMEZ GAMEZ JUAN JOSE
Empresa: PEROL 11 SL
Administrador Unico
- Gamez Gamez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6427, L 5335, F 162, S 8, H MA178164, I/A 1 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-29
Empresa: PEROL 11 SL
Socio Único
- Gamez Gamez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6427, L 5335, F 162, S 8, H MA178164, I/A 1 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-29
Empresa: QUAESTOR TABULA SL
Administrador Mancomunado
- Gamez Gamez Juan Jose
- Garcia Serrano Juan Francisco
- Martin Celada Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6128, L 5035, F 102, S 8, H MA165447, I/A 3 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-29
Empresa: QUAESTOR TABULA SL
Administrador Solidario
- Gamez Gamez Juan Jose
- Garcia Serrano Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6128, L 5035, F 102, S 8, H MA165447, I/A 3 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-29
Empresa: QUAESTOR TABULA SL
Administrador Solidario
- Gamez Gamez Juan Jose
- Garcia Serrano Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6128, L 5035, F 102, S 8, H MA165447, I/A 2 (16/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-122-29
Empresa: CERVIJAEN 2004 SL
Administrador Unico
- Gamez Gamez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6010, L 4917, F 44, S 8, H MA159436, I/A 2 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-29
Empresa: CERVIJAEN 2004 SL
Administrador Solidario
- Gamez Gamez Juan Jose
- Garcia Serrano Juan Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6010, L 4917, F 44, S 8, H MA159436, I/A 2 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-29
Empresa: SAL-AGUA 2010 SL
Administrador Unico
- Gamez Gamez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 50, S 8, H MA106708, I/A 1 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-29
Empresa: SAL-AGUA 2010 SL
Socio Único
- Gamez Gamez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4806, L 3714, F 50, S 8, H MA106708, I/A 1 (08/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-207-29
Información de GAMEZ GAMEZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de GAMEZ GAMEZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAMEZ GAMEZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos