GAMERO GONZALEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de GAMERO GONZALEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE GAMERO GONZALEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAMERO GONZALEZ JOSE LUIS
Empresa: ALPLA 2006 SL
Administrador Unico
- Gamero Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 63, S 8, H T 34773, I/A 4 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-43
Empresa: ALPLA 2006 SL
Administrador Unico
- Gamero Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 62, S 8, H T 34773, I/A 3 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-43
Empresa: ALPLA 2006 SL
Socio Único
- Gamero Gonzalez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2241 , F 62, S 8, H T 34773, I/A 2 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-43
Información de GAMERO GONZALEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de GAMERO GONZALEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAMERO GONZALEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos