GAMERO GAMERO PAULA
Informe ejecutivo de GAMERO GAMERO PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GAMERO GAMERO PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROCOBRO DEBT SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 19/11/2015 | 08/05/2017 |
PASEO DE OCIO SL | Administrador Unico | 23/11/2015 | 07/04/2017 |
VINCULACIONES DE GAMERO GAMERO PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAMERO GAMERO PAULA
Empresa: PROCOBRO DEBT SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Gamero Gamero Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29072 , F 179, S 8, H M 523490, I/A 8 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-28
Empresa: PASEO DE OCIO SL
Administrador Unico
- Gamero Gamero Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 191, S 8, H CA 48699, I/A 3 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-11
Empresa: PASEO DE OCIO SL
Administrador Unico
- Gamero Gamero Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2171 , F 191, S 8, H CA 48699, I/A 2 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-11
Empresa: PAMARE DIOROLF SL
Administrador Unico
- Gamero Gamero Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29072 , F 178, S 8, H M 523490, I/A 5 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-28
Información de GAMERO GAMERO PAULA
Mostramos los datos de GAMERO GAMERO PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAMERO GAMERO PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos