GAMERO BARRAGAN JUAN
Informe ejecutivo de GAMERO BARRAGAN JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE GAMERO BARRAGAN JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAMERO BARRAGAN JUAN
Empresa: TABICOR SA
Administrador Unico
- Gamero Barragan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 67044, I/A 15 (18/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-08
Empresa: TABICOR SA
Administrador Unico
- Gamero Barragan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47052 , F 111, S 8, H B 67044, I/A 14 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-08
Empresa: TABICOR SA
Administrador Unico
- Gamero Barragan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9782 , F 199, S 8, H B 67044, I/A 13 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-08
Empresa: TABICOR SA
Administrador Unico
- Gamero Barragan Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9782 , F 199, S 8, H B 67044, I/A 11 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-08
Información de GAMERO BARRAGAN JUAN
Mostramos los datos de GAMERO BARRAGAN JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAMERO BARRAGAN JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos