GAMBOA GAMEZ FRANCISCO DE ASIS
Informe ejecutivo de GAMBOA GAMEZ FRANCISCO DE ASIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GAMBOA GAMEZ FRANCISCO DE ASIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STANCE PROMOCIONES SA | Administrador Unico | 21/02/2019 | |
FITZWILLIAM LEGAL SERVICES SLP | Soc.Prof. | 17/08/2017 | |
FITZWILLIAM LEGAL SERVICES SLP | Administrador Solidario | 17/08/2017 |
VINCULACIONES DE GAMBOA GAMEZ FRANCISCO DE ASIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAMBOA GAMEZ FRANCISCO DE ASIS
Empresa: MATCHPLAY 98 SA
Administrador Unico
- Gamboa Gamez Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4298, L 3208, F 150, S 8, H MA 11541, I/A 13 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-29
Empresa: MATCHPLAY 98 SA
Administrador Unico
- Gamboa Gamez Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4298, L 3208, F 149, S 8, H MA 11541, I/A 12 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-29
Empresa: MATCHPLAY 98 SA
Administrador Unico
- Gamboa Gamez Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4298, L 3208, F 149, S 8, H MA 11541, I/A 12 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-29
Empresa: FITZWILLIAM SCP
Liquidador Solidario
- Gamboa Gamez Francisco De Asis
- Negro Martinez Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5516, L 4423, F 217, S 8, H MA134135, I/A 2 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-29
Empresa: FITZWILLIAM SCP
Administrador Solidario
- Gamboa Gamez Francisco De Asis
- Negro Martinez Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5516, L 4423, F 217, S 8, H MA134135, I/A 2 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-29
Empresa: STANCE PROMOCIONES SA
Administrador Unico
- Gamboa Gamez Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4261, L 3171, F 104, S 8, H MA 11537, I/A 15 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-29
Empresa: FITZWILLIAM LEGAL SERVICES SLP
Administrador Solidario
- Gamboa Gamez Francisco De Asis
- Gamboa Gamez Pablo Salvador
- Negro Martinez Elisa
Soc.Prof.
- Gamboa Gamez Francisco De Asis
- Gamboa Gamez Pablo Salvador
- Negro Martinez Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5647, L 4554, F 195, S 8, H MA141030, I/A 1 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-29
Empresa: FITZWILLIAM SCP
Administrador Solidario
- Gamboa Gamez Francisco De Asis
- Negro Martinez Elisa
Soc.Prof.
- Gamboa Gamez Francisco De Asis
- Negro Martinez Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5516, L 4423, F 216, S 8, H MA134135, I/A 1 (24/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-29
Empresa: MATCHPLAY 98 SA
Administrador Unico
- Gamboa Gamez Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4298, L 3208, F 149, S 8, H MA 11541, I/A 10 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-21-29
Información de GAMBOA GAMEZ FRANCISCO DE ASIS
Mostramos los datos de GAMBOA GAMEZ FRANCISCO DE ASIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAMBOA GAMEZ FRANCISCO DE ASIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos