GAMBERO ROBLEDO EDUARDO
Informe ejecutivo de GAMBERO ROBLEDO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GAMBERO ROBLEDO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SDC ZURBANO SL | Administrador Solidario | 12/09/2023 | |
ENDER WAYAG SL | Socio Unico | 09/06/2023 | |
ENDER WAYAG SL | Administrador Unico | 09/06/2023 | |
TINALPE SL | Administrador Solidario | 23/08/2021 | |
SOLODECROQUETAS SL | Administrador Solidario | 01/02/2021 | |
PROMOJACAR SL | Administrador Mancomunado | 10/02/2020 | |
PENALTI BERNABEU SL | Administrador Solidario | 16/02/2016 |
VINCULACIONES DE GAMBERO ROBLEDO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAMBERO ROBLEDO EDUARDO
Empresa: SDC ZURBANO SL
Administrador Solidario
- Del Moral Muñoz Javier
- Gambero Robledo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45470 , F 151, S 8, H M 799827, I/A 1 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-28
Empresa: ENDER WAYAG SL
Administrador Unico
- Gambero Robledo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45198 , F 210, S 8, H M 795349, I/A 1 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Empresa: ENDER WAYAG SL
Socio Único
- Gambero Robledo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45198 , F 210, S 8, H M 795349, I/A 1 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Empresa: PENALTI GROUP 1990 SL
Administrador Solidario
- Del Moral Muñoz Javier
- Gambero Robledo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33250 , F 115, S 8, H M 598400, I/A 4 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-28
Empresa: OPTIMUS THINGS SL
Liquidador
- Gambero Robledo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32570 , F 100, S 8, H M 586239, I/A 4 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-28
Empresa: OPTIMUS THINGS SL
Administrador Unico
- Gambero Robledo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32570 , F 100, S 8, H M 586239, I/A 4 (02/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-28
Empresa: TILIN APP SL
Liquidador
- Gambero Robledo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35583 , F 14, S 8, H M 639514, I/A 2 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-28
Empresa: TILIN APP SL
Administrador Unico
- Gambero Robledo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35583 , F 14, S 8, H M 639514, I/A 2 (27/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-170-28
Empresa: TINALPE SL
Administrador Solidario
- Del Moral Muñoz Javier
- Gambero Robledo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33415 , F 120, S 8, H M 601503, I/A 2 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Empresa: TINALPE SL
Administrador Unico
Representante
- Gambero Robledo Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33415 , F 120, S 8, H M 601503, I/A 2 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
VER MAS ACTOS
Información de GAMBERO ROBLEDO EDUARDO
Mostramos los datos de GAMBERO ROBLEDO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAMBERO ROBLEDO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos