GAMAZO UGIDOS ANGELA
Informe ejecutivo de GAMAZO UGIDOS ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GAMAZO UGIDOS ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BRAÑAMAR SA | Administrador Unico | 03/12/2019 | 30/01/2023 |
BRAÑAMAR SA | Administrador Unico | 10/09/2015 | 03/12/2019 |
BRAÑAMAR SA | Administrador Unico | 13/08/2009 | 10/09/2015 |
VINCULACIONES DE GAMAZO UGIDOS ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GAMAZO UGIDOS ANGELA
Empresa: BRAÑAMAR SA
Administrador Unico
- Gamazo Ugidos Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 650 , F 3, S 8, H S 3428, I/A 10 (30/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-39
Empresa: BRAÑAMAR SA
Administrador Unico
- Gamazo Ugidos Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 182, S 8, H S 3428, I/A 9 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-39
Empresa: BRAÑAMAR SA
Administrador Unico
- Gamazo Ugidos Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 182, S 8, H S 3428, I/A 9 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-39
Empresa: BRAÑAMAR SA
Administrador Unico
- Gamazo Ugidos Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 182, S 8, H S 3428, I/A 8 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-39
Empresa: BRAÑAMAR SA
Administrador Unico
- Gamazo Ugidos Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 182, S 8, H S 3428, I/A 8 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-39
Empresa: BRAÑAMAR SA
Administrador Unico
- Gamazo Ugidos Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 182, S 8, H S 3428, I/A 7 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-39
Empresa: BRAÑAMAR SA
Administrador Unico
- Gamazo Ugidos Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 486 , F 182, S 8, H S 3428, I/A 7 (13/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-39
Información de GAMAZO UGIDOS ANGELA
Mostramos los datos de GAMAZO UGIDOS ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GAMAZO UGIDOS ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos