GALVIS PEREZ DESAMPARADOS MERCEDES
Informe ejecutivo de GALVIS PEREZ DESAMPARADOS MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GALVIS PEREZ DESAMPARADOS MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUILLERMO VIVES SL | Administrador Unico | 20/06/2017 | 29/01/2019 |
GUILLERMO VIVES SL | Apoderado | 20/06/2017 | |
KH VIVES SL | Apoderado | 24/10/2011 | |
KH AUTOMOTIVE SERVICES SL | Apoderado | 18/10/2011 |
VINCULACIONES DE GALVIS PEREZ DESAMPARADOS MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALVIS PEREZ DESAMPARADOS MERCEDES
Empresa: A. GALVIS PEREZ SL
Administrador Unico
- Galvis Perez Desamparados Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460, L 773, F 214, S 8, H V 10741, I/A 8 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-46
Empresa: GUILLERMO VIVES SL
Administrador Unico
- Galvis Perez Desamparados Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460, L 773, F 213, S 8, H V 10741, I/A 7 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-46
Empresa: GUILLERMO VIVES SL
Administrador Unico
Apoderado
- Galvis Perez Desamparados Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460, L 773, F 213, S 8, H V 10741, I/A 7 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-46
Empresa: KH VIVES SL
Apoderado
- Galvis Perez Desamparados Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6178, L 3484, F 85, S 8, H V 62451, I/A 18 (24/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-209-46
Empresa: KNOW HOW PATRIMONIAL SL
Apoderado
- Galvis Perez Desamparados Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7689, L 4986, F 217, S 8, H V 94361, I/A 5 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-46
Información de GALVIS PEREZ DESAMPARADOS MERCEDES
Mostramos los datos de GALVIS PEREZ DESAMPARADOS MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALVIS PEREZ DESAMPARADOS MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos