GALVEZ VAZQUEZ MARIA ROSARIO
Informe ejecutivo de GALVEZ VAZQUEZ MARIA ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GALVEZ VAZQUEZ MARIA ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGAIN SA | Administrador Solidario | 13/03/2018 | |
COTOUR SA | Administrador Solidario | 15/09/2009 |
VINCULACIONES DE GALVEZ VAZQUEZ MARIA ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALVEZ VAZQUEZ MARIA ROSARIO
Empresa: COTOUR SA
Administrador Solidario
- Galvez Vazquez Maria Rosario
- Marques Galvez Jorge
- Marques Galvez Jose Antonio
- Marques Galvez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1359, L 272, F 12, S 8, H MA 10820, I/A 7 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-29
Empresa: MAGAIN SA
Administrador Solidario
- Galvez Vazquez Maria Rosario
- Marques Galvez Jorge
- Marques Galvez Jose Antonio
- Marques Galvez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372, L 285, F 166, S 8, H MA 11664, I/A 6 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-29
Empresa: COTOUR SA
Administrador Solidario
- Galvez Vazquez Maria Rosario
- Marques Galvez Jose Antonio
- Marques Galvez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1359, L 272, F 12, S 8, H MA 10820, I/A 5 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-29
Empresa: MAGAIN SA
Administrador Solidario
- Galvez Vazquez Maria Rosario
- Marques Galvez Jose Antonio
- Marques Galvez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372, L 285, F 165, S 8, H MA 11664, I/A 4 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-29
Empresa: COTOUR SA
Administrador Solidario
- Galvez Vazquez Maria Rosario
- Marques Galvez Jose Antonio
- Marques Galvez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1359, L 272, F 12, S 8, H MA 10820, I/A 4 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-29
Información de GALVEZ VAZQUEZ MARIA ROSARIO
Mostramos los datos de GALVEZ VAZQUEZ MARIA ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALVEZ VAZQUEZ MARIA ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos