GALVEZ PINEDA PAULINA MARGARITA
Informe ejecutivo de GALVEZ PINEDA PAULINA MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GALVEZ PINEDA PAULINA MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INOVARION CAPITAL SL | Administrador Unico | 14/02/2017 | 14/07/2023 |
INOVARION CAPITAL SL | Socio Unico | 14/02/2017 | 14/07/2023 |
NEOTEC VENTURES SL | Socio Unico | 14/02/2017 | 14/07/2023 |
NEOTEC VENTURES SL | Administrador Unico | 14/02/2017 | 14/07/2023 |
MERZ AESTHETICS IBERIA SL | Apoderado | 09/04/2021 | 25/03/2022 |
VINCULACIONES DE GALVEZ PINEDA PAULINA MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALVEZ PINEDA PAULINA MARGARITA
Empresa: NUDO DE LOS PASTOS SL
Administrador Unico
- Galvez Pineda Paulina Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35822 , F 51, S 8, H M 643632, I/A 3 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-28
Empresa: PARAMO DEL SANSON SL
Administrador Unico
- Galvez Pineda Paulina Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35635 , F 217, S 8, H M 640463, I/A 3 (14/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-28
Empresa: MERZ PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado
- Araluce Martin Juan
- Barreiro Lopez Luis Alberto
- De La Fuente Lopez Ramiro
- Galvez Pineda Paulina Margarita
- Garcia Montes Ana Isabel
- Gonzalez Martin Alvaro
- Madrazo Garcia Guillermo
- Mancha Merino Gema
- Masso Cordoba Jose Manuel
- Morcillo Guillen Javier
- Moreno Payo Virginia
- Rodriguez Burgos Jesus
- Vazquez Cebrian Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40123 , F 142, S 8, H M 434301, I/A 27 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-64-28
Empresa: MERZ PHARMA ESPAÑA SL
Apoderado
- Araluce Martin Juan
- Barreiro Lopez Luis Alberto
- De La Fuente Lopez Ramiro
- Galvez Pineda Paulina Margarita
- Garcia Montes Ana Isabel
- Gonzalez Martin Alvaro
- Madrazo Garcia Guillermo
- Mancha Merino Gema
- Masso Cordoba Jose Manuel
- Morcillo Guillen Javier
- Moreno Payo Virginia
- Rodriguez Burgos Jesus
- Vazquez Cebrian Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40123 , F 140, S 8, H M 434301, I/A 25 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-28
Empresa: NUDO DE LOS PASTOS SL
Administrador Unico
- Galvez Pineda Paulina Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5345, L 4252, F 69, S 8, H MA125775, I/A 2 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-29
Empresa: NUDO DE LOS PASTOS SL
Nuevo Socio Único
- Galvez Pineda Paulina Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5345, L 4252, F 69, S 8, H MA125775, I/A 2 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-29
Empresa: PARAMO DEL SANSON SL
Administrador Unico
- Galvez Pineda Paulina Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5345, L 4252, F 94, S 8, H MA125780, I/A 3 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-29
Empresa: PARAMO DEL SANSON SL
Socio Único
- Galvez Pineda Paulina Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5345, L 4252, F 94, S 8, H MA125780, I/A 3 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-29
Información de GALVEZ PINEDA PAULINA MARGARITA
Mostramos los datos de GALVEZ PINEDA PAULINA MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALVEZ PINEDA PAULINA MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos