GALVEZ PEREZ BALDOMERO
Informe ejecutivo de GALVEZ PEREZ BALDOMERO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GALVEZ PEREZ BALDOMERO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUMINOSOS TRILUX SL | Socio Unico | 02/06/2015 |
VINCULACIONES DE GALVEZ PEREZ BALDOMERO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALVEZ PEREZ BALDOMERO
Empresa: LUMINOSOS TRILUX SL
Administrador Unico
- Galvez Perez Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 25, S 8, H SE 19289, I/A 6 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-41
Empresa: LUMINOSOS TRILUX SL
Administrador Unico
- Galvez Perez Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 24, S 8, H SE 19289, I/A 5 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-41
Empresa: LUMINOSOS TRILUX SL
Socio Único
- Galvez Perez Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 24, S 8, H SE 19289, I/A 5 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-41
Empresa: LUMINOSOS TRILUX SL
Administrador Solidario
- Alvarez Ortiz Rafael
- Galvez Perez Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 24, S 8, H SE 19289, I/A 4 (08/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-41
Empresa: LUMINOSOS TRILUX SL
Administrador Solidario
- Alvarez Ortiz Rafael
- Galvez Perez Baldomero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1991 , F 23, S 8, H SE 19289, I/A 3 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-41
Información de GALVEZ PEREZ BALDOMERO
Mostramos los datos de GALVEZ PEREZ BALDOMERO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALVEZ PEREZ BALDOMERO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos