GALVEZ OCHOA DIEGO
Informe ejecutivo de GALVEZ OCHOA DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALVEZ OCHOA DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO ANDALUZ DE ESTUDIOS EMPRESARIALES SA | Administrador Solidario | 04/08/2010 | |
CLINICA DENTAL BETHENCOURT SL | Administrador Solidario | 05/11/2009 |
VINCULACIONES DE GALVEZ OCHOA DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALVEZ OCHOA DIEGO
Administrador Solidario
- Galvez Ochoa Diego
- Garcia Revilla Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1110 , F 19, S 8, H SE 8231, I/A 15 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-95-41
Administrador Solidario
- Galvez Ochoa Diego
- Garcia Revilla Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1110 , F 19, S 8, H SE 8231, I/A 13 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-41
Empresa: IBERICA SA DE SEGUROS
Interventor
- Cabo Lopez Miguel Angel
- Galvez Ochoa Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7181, L 6454, F 10, S 3, H 52255, I/A 112 (23/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-83-08
Administrador Solidario
- Galvez Ochoa Diego
- Garcia Revilla Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1110 , F 18, S 8, H SE 8231, I/A 10 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-160-41
Empresa: CLINICA DENTAL BETHENCOURT SL
Administrador Solidario
- Galvez Ochoa Diego
- Garcia Revilla Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5010 , F 71, S 8, H SE 81185, I/A 2 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-41
Información de GALVEZ OCHOA DIEGO
Mostramos los datos de GALVEZ OCHOA DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALVEZ OCHOA DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos