GALVEZ MUÑOZ ANTONIO
Informe ejecutivo de GALVEZ MUÑOZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALVEZ MUÑOZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGM OFFICE OF THE AGENT SL | Administrador Unico | 01/03/2010 |
VINCULACIONES DE GALVEZ MUÑOZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALVEZ MUÑOZ ANTONIO
Apoderado Solidario
- Baidal Galan Manuel
- Barriga Serrano Paquita
- Blazquez Rosello Emilio
- Cañellas Rincon David
- Coronel Artigas Carlos
- Costa Gonzalez Alberto
- Duran Suarez Rosa
- Galvez Muñoz Antonio
- Gonzalez Rodriguez Luis Miguel
- Pont Ribe Albert
- Puyol Marquez Javier
- Raju Daswani Ramesh
- Valle Jerez Arturo Jose
- Viñas Rodriguez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 126, S 8, H B 298341, I/A 120 (16/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-08
Apoderado Solidario
- Aceña Valverde Carlos Antonio
- Bansell Roca Maria Antonia
- Caballero Sanchez Maria Antonia
- Caihuela Sanchez Jaime
- Costa Gonzalez Alberto
- Couceiro Rodriguez Alvaro
- De Ramon Amat Montserrat
- Espin Muñoz Jose Maria
- Fernandez Castro Luis Alberto
- Galvez Muñoz Antonio
- Garrido Blazquez Maria Josefa
- Julien Vives Alex
- Lores Galvez Sergio
- Minguez Martinez Alvaro
- Novellas Carreras Francisco
- Paredes Gomez Felix
- Ramon Cored Jesus Marcial
- Rico Amat Antonio
- Sanahuja Garcia Daniel
- Sanchez Luque Pedro
- Sanchez Planas Adelio
- Sauri Torras Carlos
- Solis Villamon Francisco Jose
- Villegas Asensio Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45827 , F 157, S 8, H B 298341, I/A 104 (13/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-08
Apoderado
- Coll Trias Marc
- Galvez Muñoz Antonio
- Ortiz Carrion Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45827 , F 157, S 8, H B 298341, I/A 101 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-08
Empresa: GALMUTEX SL
Administrador
- Galvez Muñoz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27611 , F 71, S 8, H B 122270, I/A 4 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-08
Empresa: AGM OFFICE OF THE AGENT SL
Administrador Unico
- Galvez Muñoz Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41739 , F 109, S 8, H B 395134, I/A 1 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-08
Apoderado
- Alberdi Peña Jose Manuel
- Alonso Alonso Apolinar
- Alvarez Canedo Alberto
- Arufe Reino Maria Pilar
- Ayllon Gomez Delfin
- Barbanoj Lopez De Zamora Esther
- Barbero Arce Juan Carlos
- Barbosa Barbosa Elisa Isabel
- Blanco Amil Ruben
- Bosch Timoner Francisco
- Brunet Subirats Miguel
- Cañadillas Cuadrado Rafael Carlos
- Canet Giralt Joan
- Cañizares Trigueros Jose Manuel
- Carabella Dinares Angel
- Cerreda Lopez Laureano
- De La Morena Moreno Guillermo
- De Lazaro Garzon Jose Javier
- Del Pozo Gallardo Luis David
- Dorado Holgado Jose Angel
- Fernandez Ripoll Daniel
- Fernandez Rodriguez Sigfredo
- Franco Gil Jose Antonio
- Galvez Muñoz Antonio
- Garcia Chivite Maria Eugenia
- Goenaga Uriarte Maria Jose
- Gonzalez Arias Cosme
- Gonzalez Gonzalez Luis Miguel
- Heredia Hidalgo Marciana
- Hervas Rivas Juan
- Juaristi Etxeberria Iñigo
- Leon Lopez Manuela
- Llanes Palma Antonio
- Lopez Jofre Ferran
- Lopez Saez Juan
- Lozano Avila David
- Marquez Delgado Manuel Antonio
- Martinez Franco Isidoro
- Millo Vidigal Jose
- Montanuy Trillo Miguel Angel
- Mora Diaz Manuel
- Mora Sierra Miguel Angel
- Murillo Landa Jose Javier
- Olea Ulloa Jose Maria
- Parcerisa Bundo Jordi
- Parra Atienza Francesc Xavier
- Perez Alberto Julio
- Perez Gonzalez Angel
- Perez Vericat Eugeni
- Piqueras Mondejar Juan
- Rodriguez Luque Francisco Miguel
- Rodriguez Quiñones Maria Victoria
- Romero Quintero Sergio
- Rutllan Pitarch Carlos
- Sanchez Mancera Domingo
- Sanjuas Casal Jose Antonio
- Sanz Martinez Francisco Javier
- Soler Sanglas Guillem
- Sueiro Trigo Maria Teresa
- Tapia Garcia Juan Ramon
- Valero Buzarra Javier
- Velasco Balen Joana
- Zarco Daza Antonio
- Zarraga Saez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39956 , F 15, S 8, H B 298341, I/A 24 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-08
Información de GALVEZ MUÑOZ ANTONIO
Mostramos los datos de GALVEZ MUÑOZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALVEZ MUÑOZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos