GALVEZ GODOY JOSE LUIS
Informe ejecutivo de GALVEZ GODOY JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GALVEZ GODOY JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCREINTER SL | Administrador Unico | 10/07/2019 | |
NOVADELA DESARROLLOS E INVERSIONES SL | Administrador Unico | 02/10/2017 | |
NOVADELA REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 10/12/2015 | |
OCRE BERNARD LABRO SRL | Administrador Unico | 02/10/2013 | |
AGENCIA ESPAÑOLA DE GESTACION SUBROGADA SL | Administrador Unico | 22/04/2013 | |
GESTION Y ASESORAMIENTO TECNICO CONDE DUQUE 2012 SL | Administrador Unico | 14/02/2013 | |
GOLDEN ANANDA INVESTMENT SL | Apoderado | 06/05/2010 |
VINCULACIONES DE GALVEZ GODOY JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALVEZ GODOY JOSE LUIS
Empresa: OCREINTER SL
Administrador Unico
- Galvez Godoy Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39378 , F 190, S 8, H M 699203, I/A 1 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Administrador Unico
- Galvez Godoy Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28222 , F 50, S 8, H M 508324, I/A 3 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Administrador Solidario
- De La Cruz Fernandez Luis Adolfo
- Galvez Godoy Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28222 , F 50, S 8, H M 508324, I/A 3 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-28
Empresa: NOVADELA REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Galvez Godoy Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34147 , F 70, S 8, H M 614225, I/A 1 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Empresa: OCRE BERNARD LABRO SRL
Administrador Unico
- Galvez Godoy Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10494 , F 139, S 8, H M 166610, I/A 9 (02/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-28
Administrador Unico
- Galvez Godoy Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31002 , F 176, S 8, H M 558019, I/A 1 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-28
Administrador Unico
- Galvez Godoy Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30723 , F 160, S 8, H M 552884, I/A 1 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Administrador Solidario
- De La Cruz Fernandez Luis Adolfo
- Galvez Godoy Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28222 , F 50, S 8, H M 508324, I/A 2 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-28
Empresa: GOLDEN ANANDA INVESTMENT SL
Apoderado
- Galvez Godoy Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27710 , F 121, S 8, H M 499394, I/A 2 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-93-28
Información de GALVEZ GODOY JOSE LUIS
Mostramos los datos de GALVEZ GODOY JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALVEZ GODOY JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos