GALVEZ GALVEZ MIGUEL-ANGEL
Informe ejecutivo de GALVEZ GALVEZ MIGUEL-ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GALVEZ GALVEZ MIGUEL-ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXON COMUNICACION DISEÑO E INNOVACION SL | Administrador Solidario | 08/09/2020 | |
AXONINTERACTIVE SL | Administrador Solidario | 17/12/2015 | 08/09/2020 |
SINAPSIS POSITIVA SL | Administrador Solidario | 20/03/2014 | 19/03/2020 |
VINCULACIONES DE GALVEZ GALVEZ MIGUEL-ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALVEZ GALVEZ MIGUEL-ANGEL
Empresa: AXONINTERACTIVE SL
Administrador Solidario
- Galvez Galvez Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34182 , F 83, S 8, H M 614890, I/A 3 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
Administrador Solidario
- Galvez Galvez Miguel-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20101 , F 4, S 8, H M 354787, I/A 5 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-28
Empresa: SINAPSIS POSITIVA SL
Administrador Solidario
- Galvez Galvez Miguel-angel
- Marcos Asenjo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32046 , F 66, S 8, H M 576704, I/A 2 (19/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-60-28
Empresa: AXONINTERACTIVE SL
Administrador Solidario
- Galvez Galvez Miguel-angel
- Marcos Asenjo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34182 , F 80, S 8, H M 614890, I/A 1 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-28
Empresa: SINAPSIS POSITIVA SL
Administrador Solidario
- Galvez Galvez Miguel-angel
- Marcos Asenjo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32046 , F 63, S 8, H M 576704, I/A 1 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-28
Información de GALVEZ GALVEZ MIGUEL-ANGEL
Mostramos los datos de GALVEZ GALVEZ MIGUEL-ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALVEZ GALVEZ MIGUEL-ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos