GALVEZ FERNANDEZ ALICIA
Informe ejecutivo de GALVEZ FERNANDEZ ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 34
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE GALVEZ FERNANDEZ ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROGRANSON SL | Presidente | 20/06/2024 | |
EUROGRANSON FINANCIERA SL | Secretario | 01/01/2022 | |
EUROGRANSON CARTERA SL | Secretario | 29/12/2021 | |
EUROGRANSON FINANCIERA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/12/2019 | |
EUROGRANSON FINANCIERA SL | Consejero | 21/11/2018 | |
EUROGRANSON CARTERA SL | Consejero | 25/10/2017 | |
PROMOCIONES AGRARIAS DE LEVANTE SA | Consejero | 18/02/2016 | |
AUTOPISTA DEL SURESTE CONCESIONARIA ESPAÑOLA DE AUTOPISTAS SA | Consejero | 08/02/2016 | |
AUSUR SERVICIOS DE LA AUTOPISTA SA | Consejero | 05/02/2016 | |
NARANJAS DEL SURESTE SL | Apoderado | 12/09/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GALVEZ FERNANDEZ ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALVEZ FERNANDEZ ALICIA
Liquidador Mancomunado
- Galvez Fernandez Alicia
- Galvez Fernandez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 398931, I/A 15 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Galvez Fernandez Alicia
- Galvez Fernandez Jose
- Galvez Fernandez Luis
- Galvez Fernandez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 398931, I/A 15 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-28
Administrador Mancomunado
- EUROGRANSON SL
- Galvez Fernandez Alicia
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 398931, I/A 15 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-28
Empresa: EUROGRANSON SL
Presidente
- Galvez Fernandez Alicia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 447517, I/A 13 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: EUROGRANSON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 447517, I/A 13 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Administrador Mancomunado
Representante
- Galvez Fernandez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29826 , F 149, S 8, H M 536647, I/A 9 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
Empresa: EUROGRANSON SL
Secretario
- Galvez Fernandez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25175 , F 12, S 8, H M 447517, I/A 12 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-28
Empresa: EUROGRANSON FINANCIERA SL
Secretario
- Galvez Fernandez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38358 , F 167, S 8, H M 682472, I/A 7 (01/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-5-28
Empresa: EUROGRANSON CARTERA SL
Secretario
- Galvez Fernandez Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25018 , F 209, S 8, H M 283595, I/A 30 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-28
Empresa: AUSUR SERVICIOS DE LA AUTOPISTA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 152, S 8, H A 71189, I/A 22 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-03
VER MAS ACTOS
Información de GALVEZ FERNANDEZ ALICIA
Mostramos los datos de GALVEZ FERNANDEZ ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALVEZ FERNANDEZ ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos