GALVEZ CASTILLO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de GALVEZ CASTILLO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALVEZ CASTILLO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ODEON GLOBAL HOME SL | Administrador Unico | 04/12/2019 | |
SERVICIOS PROFESIONALES ODEON SL | Administrador Unico | 19/03/2015 |
VINCULACIONES DE GALVEZ CASTILLO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALVEZ CASTILLO MARIA ANGELES
Empresa: ODEON GLOBAL HOME SL
Administrador Unico
- Galvez Castillo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1716 , F 49, S 8, H GR 54354, I/A 1 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-239-18
Empresa: SERVICIOS PROFESIONALES ODEON SL
Administrador Unico
- Galvez Castillo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554 , F 128, S 8, H GR 46573, I/A 1 (19/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-18
Empresa: UNIDAD DE SERVICIOS MARGAL SL
Administrador Unico
- Galvez Castillo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 180, S 8, H GR 38403, I/A 2 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-18
Administrador Solidario
- Galvez Castillo Maria Angeles
- Martinez Galvez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 171, S 8, H GR 28063, I/A 8 (09/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-18
Empresa: UNIDAD DE SERVICIOS MARGAL SL
Administrador Unico
- Galvez Castillo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1396 , F 178, S 8, H GR 38403, I/A 1 (30/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-130-18
Administrador Solidario
- Galvez Castillo Maria Angeles
- Martinez Galvez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 170, S 8, H GR 28063, I/A 6 (08/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-18
Información de GALVEZ CASTILLO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de GALVEZ CASTILLO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALVEZ CASTILLO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos