GALVEZ CALERO MANUEL
Informe ejecutivo de GALVEZ CALERO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GALVEZ CALERO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFRACTARIOS ANDALUCIA SL | Consejero Delegado | 08/02/2021 | |
REFRACTARIOS ANDALUCIA SL | Consejero | 08/02/2021 | |
REFRACTARIOS ANDALUCIA SL | Secretario | 08/02/2021 | |
HERMANOS GALVEZ SA | Consejero | 02/02/2021 |
VINCULACIONES DE GALVEZ CALERO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALVEZ CALERO MANUEL
Empresa: REFRACTARIOS ANDALUCIA SL
Consejero Delegado
- Galvez Calero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 215, S 8, H SE 26604, I/A 10 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-41
Empresa: REFRACTARIOS ANDALUCIA SL
Consejero Delegado
- Galvez Calero Manuel
Consejero
Presidente
Secretario
- Galvez Calero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 214, S 8, H SE 26604, I/A 9 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
Empresa: REFRACTARIOS ANDALUCIA SL
Administrador Solidario
- Galvez Calero Manuel
- Galvez Pinelo Antonio
- Galvez Pinelo Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 214, S 8, H SE 26604, I/A 9 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-41
Empresa: HERMANOS GALVEZ SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2029 , F 198, S 8, H SE 20655, I/A 12 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-41
Empresa: REFRACTARIOS ANDALUCIA SL
Administrador Solidario
- Galvez Calero Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2350 , F 213, S 8, H SE 26604, I/A 8 (23/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-144-41
Información de GALVEZ CALERO MANUEL
Mostramos los datos de GALVEZ CALERO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALVEZ CALERO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos