GALVAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GALVAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALVAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 110 FP | MRO.COMS.CTR | 06/08/2013 | 08/08/2016 |
PENSIONS CAIXA 110 FP | MRO.COMS.CTR | 14/12/2011 | 18/01/2013 |
VINCULACIONES DE GALVAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALVAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: PENSIONS CAIXA 110 FP
MRO.COMS.CTR
- Fernandez Garcia Simon
- Galvan Gomez Francisco Javier
- Rodriguez Sarnago Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44968 , F 191, S 8, H B 394976, I/A 18 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 110 FP
MRO.COMS.CTR
- Galvan Gomez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41734 , F 81, S 8, H B 394976, I/A 10 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 110 FP
MRO.COMS.CTR
- Andres Aguilar Felipe
- Diaz Nuñez Pedro
- Galvan Gomez Francisco Javier
- Gamon Fortuny Javier
- Muñoz Serrano Francisco
- Palomeque Martin Antonio
- Puig Gonell Jordi
PRE.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41734 , F 80, S 8, H B 394976, I/A 8 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Empresa: PENSIONS CAIXA 110 FP
MRO.COMS.CTR
- Galvan Gomez Francisco Javier
- Salas Lavado Miguel
- Viana Casas Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41734 , F 79, S 8, H B 394976, I/A 4 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08
Información de GALVAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GALVAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALVAN GOMEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos