GALVAN GARCIA PEDRO
Informe ejecutivo de GALVAN GARCIA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GALVAN GARCIA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUEEN SPAIN SL | Apoderado | 09/08/2011 | 06/07/2012 |
SHERPA INVESTIMENTS SL | Apoderado | 30/06/2011 | 06/07/2012 |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y SISTEMAS AVANZADOS 2000 SL | Administrador Unico | 27/10/2009 | 25/01/2010 |
VINCULACIONES DE GALVAN GARCIA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALVAN GARCIA PEDRO
Empresa: SHERPA INVESTIMENTS SL
Apoderado
- Galvan Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29745 , F 203, S 8, H B 159203, I/A 8 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
Empresa: QUEEN SPAIN SL
Apoderado
- Galvan Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24752 , F 219, S 8, H B 79374, I/A 8 (06/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-136-08
Empresa: QUEEN SPAIN SL
Apoderado
- Galvan Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24752 , F 218, S 8, H B 79374, I/A 7 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-08
Empresa: SHERPA INVESTIMENTS SL
Apoderado
- Galvan Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29745 , F 202, S 8, H B 159203, I/A 6 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
Administrador Unico
- Galvan Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32032 , F 140, S 8, H B 131197, I/A 27 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-08
Administrador Unico
- Galvan Garcia Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32032 , F 139, S 8, H B 131197, I/A 25 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-08
Información de GALVAN GARCIA PEDRO
Mostramos los datos de GALVAN GARCIA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALVAN GARCIA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos