GALVAN DIAZ ROSA MARIA
Informe ejecutivo de GALVAN DIAZ ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALVAN DIAZ ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOTALBOX SL | Administrador Unico | 04/06/2014 |
VINCULACIONES DE GALVAN DIAZ ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALVAN DIAZ ROSA MARIA
Empresa: RESTAURANTE MADRID E HIJAS SL
Administrador Solidario
- Galvan Diaz Rosa Maria
- Galvañy Diaz Maria Anselma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3412 , F 10, S 8, H A 119076, I/A 2 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-03
Empresa: TOTALBOX SL
Administrador Unico
- Galvan Diaz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27786 , F 113, S 8, H M 500739, I/A 6 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Empresa: TOTALBOX SL
Consejero
Presidente
- Galvan Diaz Rosa Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27786 , F 113, S 8, H M 500739, I/A 6 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Empresa: TOTALBOX SL
Consejero
Presidente
- Galvan Diaz Rosa Maria
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27786 , F 112, S 8, H M 500739, I/A 5 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-28
Empresa: JASERVENT SL
Liquidador
- Galvan Diaz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15766 , F 151, S 8, H M 265964, I/A 3 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-28
Empresa: RESTAURANTE MADRID E HIJAS SL
Administrador Solidario
- Galvan Diaz Rosa Maria
- Galvañy Diaz Maria Anselma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3412 , F 9, S 8, H A 119076, I/A 1 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-03
Información de GALVAN DIAZ ROSA MARIA
Mostramos los datos de GALVAN DIAZ ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALVAN DIAZ ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos