GALOFRE BATET JOSEP
Informe ejecutivo de GALOFRE BATET JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALOFRE BATET JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEDS SOLUTIONS 2005 SL | Administrador Unico | 08/10/2011 |
VINCULACIONES DE GALOFRE BATET JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALOFRE BATET JOSEP
Administrador Unico
- Galofre Batet Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38354 , F 205, S 8, H B 323137, I/A 6 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-08
Empresa: LEDS SOLUTIONS 2005 SL
Administrador Unico
- Galofre Batet Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2642 , F 139, S 8, H T 43204, I/A 1 (08/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-43
Administrador Unico
- Galofre Batet Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38354 , F 204, S 8, H B 323137, I/A 5 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-08
Administrador Unico
- Galofre Batet Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38354 , F 204, S 8, H B 323137, I/A 4 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-08
Administrador Unico
- Galofre Batet Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38354 , F 204, S 8, H B 323137, I/A 3 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-08
Información de GALOFRE BATET JOSEP
Mostramos los datos de GALOFRE BATET JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALOFRE BATET JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos