GALNARES GANUZA SERGIO
Informe ejecutivo de GALNARES GANUZA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALNARES GANUZA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVENTS LUXURY BOAT SL | Administrador Unico | 19/05/2023 |
VINCULACIONES DE GALNARES GANUZA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALNARES GANUZA SERGIO
Empresa: PASERSI2020 SL
Administrador Unico
- Galnares Ganuza Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H S 34571, I/A 2 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-134-39
Empresa: EVENTS LUXURY BOAT SL
Administrador Unico
- Galnares Ganuza Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4498 , F 169, S 8, H AS 60504, I/A 2 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-33
Empresa: EVENTS LUXURY BOAT SL
Administrador Mancomunado
- Fanjul Gonzalez Pablo
- Galnares Ganuza Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4498 , F 169, S 8, H AS 60504, I/A 2 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-101-33
Empresa: EVENTS LUXURY BOAT SL
Administrador Mancomunado
- Fanjul Gonzalez Pablo
- Galnares Ganuza Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4498 , F 169, S 8, H AS 60504, I/A 1 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-33
Empresa: PASERSI2020 SL
Administrador Unico
- Galnares Ganuza Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1229 , F 36, S 8, H S 34571, I/A 1 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-39
Información de GALNARES GANUZA SERGIO
Mostramos los datos de GALNARES GANUZA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALNARES GANUZA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos