GALMES MESQUIDA MARIA
Informe ejecutivo de GALMES MESQUIDA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALMES MESQUIDA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA | Consejero | 12/03/2020 | 16/11/2023 |
EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA | Consejero | 04/08/2015 | 12/03/2020 |
EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA | Consejero | 03/02/2012 | 04/08/2015 |
VINCULACIONES DE GALMES MESQUIDA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALMES MESQUIDA MARIA
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA
Consejero
Gerente
Interventor
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 9, S 8, H PM 60423, I/A 9 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-07
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 8, S 8, H PM 60423, I/A 6 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-07
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 8, S 8, H PM 60423, I/A 6 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-07
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 7, S 8, H PM 60423, I/A 5 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-07
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2543 , F 7, S 8, H PM 60423, I/A 5 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-07
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2311 , F 152, S 8, H PM 60423, I/A 2 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-07
Empresa: EMPRESA MUNICIPAL BELLVER SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2311 , F 152, S 8, H PM 60423, I/A 2 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-07
Información de GALMES MESQUIDA MARIA
Mostramos los datos de GALMES MESQUIDA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALMES MESQUIDA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos