GALLO LOPEZ ALBINO-ANGEL
Informe ejecutivo de GALLO LOPEZ ALBINO-ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALLO LOPEZ ALBINO-ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Apoderado | 02/08/2023 | 24/05/2024 |
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Apoderado | 02/08/2022 | 24/05/2024 |
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Apoderado Mancomunado | 18/08/2021 | 22/03/2023 |
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Apoderado Mancomunado | 22/03/2023 | |
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Apoderado | 19/10/2020 | 07/03/2022 |
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Apoderado Mancomunado | 23/08/2019 | 29/01/2021 |
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Apoderado | 28/02/2020 | |
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Apoderado | 20/10/2009 | 07/07/2014 |
FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA | Apoderado Mancomunado | 24/08/2009 | 21/04/2014 |
VINCULACIONES DE GALLO LOPEZ ALBINO-ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLO LOPEZ ALBINO-ANGEL
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado Mancomunado
- Anton Arespacochaga Cristobal
- Barcena Dahl Fernando
- Barea Vitores Araceli
- Bonet Alcazar Manuel
- Campoy Nieto Eva Maria
- Domenech Redondo Juan
- Gervas De La Pisa Juan
- Lopez-frias Lopez-jurado Concepcion
- Medina Medina Rafael
- Mora-figueroa Monfort Juan
- Pascual Segarra Vicente
- Rego Barcena Carlos Norberto
- Vassallo Saaveddra Maria Desamparados
- Zamorano Balmaseda Maria
Apoderado
- Artiaga Elordi Maria Pilar
- Basarte Galbete Jesus
- Beloso Gonzalez Inmaculada
- Bueno Elexpuru Juan Ignacio
- Costa Comendador Juan
- De Andres Bedoya Maria
- De La Fuente Lopez Josefina
- Fernandez-vigil Iglesias Ana Catalina
- Fuente Perez Maria Concepcion
- Fuente Perez Maria Concepcion
- Gallo Lopez Albino-angel
- Garcia Calzon Pedro Luis
- Garcia De Quesada Delgado Ana Maria
- Gomara Urdiain Ignacio
- Mañero Martinez Rebeca
- Perez Carrazoni Camino
- Rodriguez Aguirreche Miguel
- Rodriguez Aguirreche Miguel
- Rodriguez Aguirreche Miguel
- Rodriguez Mas Maria Jose
- Salmeron Fuentes Manuel
- Ubeda Montero Maria Paz
- Zulaica Lopez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 157985, I/A 743 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado
- Costa Comendador Juan
- Gallo Lopez Albino-angel
- Pacheco Godoy Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45341 , F 98, S 8, H M 157985, I/A 732 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado Mancomunado
- Alberca Zaballos Luis
- Arizon Garcia Pilar
- Baixauli Soria Paula
- Beloso Gonzalez Inmaculada
- Costa Comendador Juan
- De Andres Bedoya Maria
- De La Fuente Lopez Josefina
- Dusnet Bernedo Francisco Javier
- Fuente Perez Maria Concepcion
- Gallo Lopez Albino-angel
- Gallo Lopez Albino-angel
- Garcia Calzon Pedro Luis
- Gonzalez Coin Cristina
- Hernanz Del Pozo Gema
- Izquierdo Juarez Elena Maria
- Izquierdo Juarez Elena Maria
- Mañero Martinez Rebeca
- Martinez Ruiz De Andreu Maria Dolores
- Murcia Garre Pilar
- Olmos Guerra Paloma
- Perez Carrazoni Camino
- Rodriguez Aguirreche Miguel
- Rodriguez Cid Guillermo
- Rodriguez Cid Guillermo
- Rodriguez Cid Guillermo
- Salmeron Fuentes Manuel
- Ubeda Montero Maria Paz
- Urdiales Leon Monica
- Vazquez Sanz Rosa Maria
- Vazquez Sanz Rosa Maria
- Vazquez Sanz Rosa Maria
- Vila Lopez Maria Rosario
- Zulaica Lopez Juan Jose
Apoderado
- Abascal Martinez Pedro
- Albertos San Jose Jesus Enrique
- Barcena Dahl Fernando
- Bueno Elexpuru Juan Ignacio
- Capape Gonzalez Lucia
- Chamero Palancar Lidia
- De La Fuente Lopez Julia
- Del Olmo Rodriguez Maria Concepcion
- Domenech Redondo Juan
- Gallo Rodriguez Ana
- Gascon Valverde Maria Dolores
- Gervas De La Pisa Juan
- Gisbert Paya Rafael
- Herrero Urquijo Francisco Javier
- La Casa Garcia Carmen
- Lujan Torres Pablo
- Moreno Pineda Angel
- Nieto Pol Jose
- Ogalla Sanchez Alfredo Manuel
- Perez Garcia Miguel
- Perez Gondar Miguel
- Ricarte Moreno Luis Alberto
- Rodriguez Carrillo Diego Juan
- Rodriguez Lago Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38038 , F 107, S 8, H M 157985, I/A 725 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado
- Costa Comendador Juan
- Gallo Lopez Albino-angel
- Salmeron Fuentes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38038 , F 98, S 8, H M 157985, I/A 712 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado
- Gallo Lopez Albino-angel
- Urdiales Leon Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38038 , F 94, S 8, H M 157985, I/A 706 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Hernandez Luis
- Alvarez Rosendo Ana
- Arizon Garcia Pilar
- Barea Vitores Araceli
- Beloso Gonzalez Inmaculada
- Bonet Alcazar Manuel
- Borque Sanabria Alfredo
- Campoy Nieto Eva Maria
- Constenla Carames Natalia
- De Andres Bedoya Maria
- Domingo Osle Luis Eduardo
- Fernandez Canet Regina
- Fumanal Andres Jeronimo
- Garcia Calzon Pedro Luis
- Garcia Perez Reus Antonio
- Hernanz Del Pozo Gema
- Monros Martin Fatima
- Mora-figueroa Monfort Juan
- Muñar Duran Mercedes
- Murcia Garre Pilar
- Nuñez Gallego Catalina De Siena
- Olmedo Bernal Santiago
- Pascual Segarra Vicente
- Pereira Garcia Maria Del Mar
- Ros Gonzalez Rocio
- Ubeda Montero Maria Paz
- Urdiales Leon Monica
- Vassallo Saaveddra Maria Desamparados
- Vazquez Sanz Rosa Maria
- Zamorano Balmaseda Maria
- Zulaica Lopez Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38038 , F 92, S 8, H M 157985, I/A 702 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-50-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado Mancomunado
- Alberca Zaballos Luis
- Dusnet Bernedo Francisco Javier
- Gallo Lopez Albino-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38038 , F 87, S 8, H M 157985, I/A 692 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-163-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado Mancomunado
- Abascal Martinez Pedro
- Alberca Zaballos Luis
- Albertos San Jose Jesus Enrique
- Barcena Dahl Fernando
- Diaz Casanova Porres Elena Del Rocio
- Esteban Monasterio Pedro
- Gallo Lopez Albino-angel
- Gervas De La Pisa Juan
- Gimenez Gavilan Alfonso
- Izquierdo Juarez Elena Maria
- Lloreda Molina Humberto Manuel
- Lopez-mendieta Castillo Elena Maria
- Lujan Torres Pablo
- Medina Medina Rafael
- Ogalla Sanchez Alfredo Manuel
- Perez Carrazoni Camino
- Perez Garcia Miguel
- Rego Barcena Carlos Norberto
- Rodriguez Carrillo Diego Juan
- Suevos Tell Martin
- Vazquez Vega Maria Del Amor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38038 , F 83, S 8, H M 157985, I/A 683 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado
- Alberca Zaballos Luis
- De La Fuente Lopez Josefina
- Gallo Lopez Albino-angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38038 , F 81, S 8, H M 157985, I/A 679 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Empresa: FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA
Apoderado Mancomunado
- Acin Biota Margarita
- Barea Vitores Araceli
- Borque Sanabria Alfredo
- Cardona Soriano Teresa
- Domingo Osle Luis Eduardo
- Esteban Monasterio Pedro
- Fumanal Andres Jeronimo
- Gervas De La Pisa Antonio
- Hernandez Domenech Nuria
- Hors Garcia Gema
- Isern Sanchez Lidia
- Lingua Tresca Victoria Lingua
- Martin Puente Cesar
- Martinez Ruiz De Andreu Maria Dolores
- Medina Medina Rafael
- Olmedo Bernal Santiago
- Olmos Guerra Paloma
- Ors Garcia Esther
- Pereira Garcia Maria Del Mar
- Pleguezuelos Cobo Maria Asuncion
- Rego Barcena Carlos Norberto
- Saez Jimenez Benigno
- Suevos Tell Martin
- Vassallo Saavedra Maria Desamparados
- Villamor Urquijo Jose Luis
- Zamorano Balmaseda Maria
Apoderado
- Alberca Zaballos Luis
- Albertos San Jose Jesus Enrique
- Barcena Dahl Fernando
- De La Fuente Lopez Josefina
- Fernandez Carazo Jose Maria
- Figueroa Garcia Maria Del Carmen
- Gallo Lopez Albino-angel
- Garcia Fernandez Luis Fernando
- Gervas De La Pisa Juan
- Izquierdo Juarez Elena Maria
- Klett Botas Marta
- Maldonado Picon Patricia
- Mañero Martinez Rebeca
- Perez Carrazoni Camino
- Suanzes Caso De Los Cobos Maria Teresa
- Vazquez Vega Maria Del Amor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38038 , F 77, S 8, H M 157985, I/A 672 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-28
VER MAS ACTOS
Información de GALLO LOPEZ ALBINO-ANGEL
Mostramos los datos de GALLO LOPEZ ALBINO-ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLO LOPEZ ALBINO-ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos