GALLIZO BERICAT ANA MARIA
Informe ejecutivo de GALLIZO BERICAT ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GALLIZO BERICAT ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOSE MARIA GALLIZO SL | Apoderado Solidario | 14/12/2017 | |
JOSE MARIA GALLIZO SL | Apoderado Solidario | 01/09/2010 |
VINCULACIONES DE GALLIZO BERICAT ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLIZO BERICAT ANA MARIA
Empresa: ECONAVES SL
Administrador Unico
- Gallizo Bericat Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3875 , F 162, S 8, H Z 52432, I/A 4 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-5-50
Empresa: ESOAN 2007 SL
Administrador Unico
- Gallizo Bericat Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3550 , F 189, S 8, H Z 44685, I/A 3 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-50
Empresa: JOSE MARIA GALLIZO SL
Apoderado Solidario
- Gallizo Bericat Ana Maria
- Gallizo Bericat Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3787 , F 223, S 8, H Z 4260, I/A 13 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-50
Empresa: ALCOR CONTRATAS SL
Administrador Unico
- Gallizo Bericat Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 151, S 8, H Z 2222, I/A 9 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-50
Empresa: ECONAVES SL
Administrador Unico
- Gallizo Bericat Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3875 , F 161, S 8, H Z 52432, I/A 2 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-50
Empresa: ALCOR CONTRATAS SL
Administrador Unico
- Gallizo Bericat Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 150, S 8, H Z 2222, I/A 6 (01/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-50
Empresa: ALCOR CONTRATAS SL
Administrador Solidario
- Gallizo Bericat Ana Maria
- Gallizo Bericat Javier
- Gallizo Bericat Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2251 , F 150, S 8, H Z 2222, I/A 6 (01/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-50
Empresa: JOSE MARIA GALLIZO SL
Apoderado Solidario
- Gallizo Bericat Ana Maria
- Gallizo Bericat Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1164 , F 159, S 8, H Z 4260, I/A 6 (01/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-50
Empresa: JOSE MARIA GALLIZO SL
Administrador Solidario
- Gallizo Bericat Ana Maria
- Gallizo Bericat Javier
- Gallizo Bericat Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1164 , F 158, S 8, H Z 4260, I/A 5 (01/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-50
Información de GALLIZO BERICAT ANA MARIA
Mostramos los datos de GALLIZO BERICAT ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLIZO BERICAT ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos