GALLINAR FERNANDEZ CESAR
Informe ejecutivo de GALLINAR FERNANDEZ CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALLINAR FERNANDEZ CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECSOLPAR SA | Consejero | 13/01/2016 | 23/10/2017 |
TECSOLPAR SA | Consejero | 19/05/2010 | 13/01/2016 |
VINCULACIONES DE GALLINAR FERNANDEZ CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLINAR FERNANDEZ CESAR
Empresa: TECSOLPAR SA
Consejero
- Gallinar Fernandez Cesar
- Gallinar Navarro Javier Cesar
- Garcia Becerril Maria Elena
- Suarez Suarez Eduardo Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159 , F 138, S 8, H AS 27251, I/A 21 (23/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-33
Empresa: TECSOLPAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gallinar Fernandez Cesar
- Gallinar Navarro Javier Cesar
- Martinez Perez Santiago
- Suarez Suarez Eduardo Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3842 , F 30, S 8, H AS 27251, I/A 17 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-33
Empresa: TECSOLPAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gallinar Fernandez Cesar
- Gallinar Navarro Javier Cesar
- Martinez Perez Santiago
- Suarez Suarez Eduardo Manuel
Presidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3842 , F 30, S 8, H AS 27251, I/A 17 (13/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-33
Empresa: TECSOLPAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gallinar Fernandez Cesar
- Gallinar Navarro Javier Cesar
- Valdes Iglesias Faustino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3009 , F 156, S 8, H AS 27251, I/A 11 (19/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-33
Información de GALLINAR FERNANDEZ CESAR
Mostramos los datos de GALLINAR FERNANDEZ CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLINAR FERNANDEZ CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos