GALLINAL CASIELLES ALBERTO AMADO
Informe ejecutivo de GALLINAL CASIELLES ALBERTO AMADO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALLINAL CASIELLES ALBERTO AMADO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPERIMET SL | Apoderado Solidario | 03/02/2020 | |
INNOVACIONES RECREATIVAS DEL PRINCIPADO SL | Administrador Unico | 06/04/2016 |
VINCULACIONES DE GALLINAL CASIELLES ALBERTO AMADO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLINAL CASIELLES ALBERTO AMADO
Empresa: OPERIMET SL
Administrador Mancomunado
- Gallinal Casielles Alberto Amado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566 , F 141, S 8, H AS 35868, I/A 6 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-33
Empresa: OPERIMET SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Garcia Jose-marcos
- Gallinal Casielles Alberto Amado
- Muñiz Coya Eduardo Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566 , F 140, S 8, H AS 35868, I/A 4 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-33
Empresa: COYFADERE SL
Administrador Mancomunado
- Gallinal Casielles Alberto Amado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 224, S 8, H AS 34198, I/A 5 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-33
Empresa: OPERIMET SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Garcia Jose-marcos
- Gallinal Casielles Alberto Amado
- Muñiz Coya Eduardo Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3566 , F 139, S 8, H AS 35868, I/A 3 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-33
Administrador Unico
- Gallinal Casielles Alberto Amado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2871 , F 215, S 8, H AS 25317, I/A 4 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-33
Administrador Solidario
- Alonso Tudela Marino Ricardo
- Gallinal Casielles Alberto Amado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2871 , F 215, S 8, H AS 25317, I/A 4 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-33
Empresa: COYFADERE SL
Administrador Mancomunado
- Gallinal Casielles Alberto Amado
- Rodriguez Rodriguez Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3460 , F 224, S 8, H AS 34198, I/A 4 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-33
Información de GALLINAL CASIELLES ALBERTO AMADO
Mostramos los datos de GALLINAL CASIELLES ALBERTO AMADO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLINAL CASIELLES ALBERTO AMADO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos