GALLIFA BAEZA CARLES
Informe ejecutivo de GALLIFA BAEZA CARLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALLIFA BAEZA CARLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DDUUEETT EUROPE SL | Apoderado Solidario | 18/06/2019 |
VINCULACIONES DE GALLIFA BAEZA CARLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLIFA BAEZA CARLES
Empresa: DDUUEETT EUROPE SL
Apoderado Solidario
- Gallifa Baeza Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46120 , F 42, S 8, H B 510050, I/A 7 (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-08
Empresa: DDUUEETT EUROPE SL
Administrador Unico
- Gallifa Baeza Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46120 , F 42, S 8, H B 510050, I/A 6 (16/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-08
Empresa: DDUUEETT EUROPE SL
Administrador Unico
- Gallifa Baeza Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46120 , F 38, S 8, H B 510050, I/A 1 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-08
Empresa: COMERCIAL DE LA FORJA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45107 , F 61, S 8, H B 89092, I/A 102 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-08
Empresa: COMERCIAL DE LA FORJA SA
REPR.143 RRM
- Gallifa Baeza Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42885 , F 210, S 8, H B 89092, I/A 97 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-08
Empresa: LOGYKS WORLDWIDE SL
Administrador Solidario
- Gallifa Baeza Carles
- Guzman Colomer Albert
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40013 , F 143, S 8, H B 356647, I/A 3 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-08
Información de GALLIFA BAEZA CARLES
Mostramos los datos de GALLIFA BAEZA CARLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLIFA BAEZA CARLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos