GALLETEBEITIA MADARIETA IÑAKI
Informe ejecutivo de GALLETEBEITIA MADARIETA IÑAKI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALLETEBEITIA MADARIETA IÑAKI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EKIN TOOLS SL | Apoderado | 04/06/2014 | 09/11/2017 |
EKIN TOOLS SL | Consejero | 11/03/2015 | 12/09/2017 |
EKIN TOOLS SL | Presidente | 11/03/2015 | 12/09/2017 |
EKIN LEMOA SL | Administrador Solidario | 16/06/2014 | 09/03/2017 |
EKIN TOOLS SL | Presidente | 17/03/2014 | 11/03/2015 |
EKIN TOOLS SL | Consejero | 17/03/2014 | 11/03/2015 |
VINCULACIONES DE GALLETEBEITIA MADARIETA IÑAKI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLETEBEITIA MADARIETA IÑAKI
Empresa: EKIN AMPO BY NER SL
Apoderado
- Galletebeitia Madarieta Iñaki
- Salcedo Bilbao Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 162, S 8, H BI 63921, I/A 10 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-48
Empresa: EKIN AMPO BY NER SL
Consejero
Presidente
- Galletebeitia Madarieta Iñaki
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 162, S 8, H BI 63921, I/A 9 (12/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-48
Empresa: EKIN LEMOA SL
Administrador Solidario
- Galletebeitia Madarieta Iñaki
- Salcedo Bilbao Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4244 , F 220, S 8, H BI 34011, I/A 10 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-48
Empresa: EKIN AMPO BY NER SL
Consejero
Presidente
- Galletebeitia Madarieta Iñaki
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 160, S 8, H BI 63921, I/A 7 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-48
Empresa: EKIN AMPO BY NER SL
Consejero
- Galletebeitia Madarieta Iñaki
- Lizaso Zabala Jose Maria
- Manzanedo Ugarte Ruben
Presidente
- Galletebeitia Madarieta Iñaki
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 160, S 8, H BI 63921, I/A 7 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-48
Empresa: TERMEBEK SL
Administrador Solidario
- Galletebeitia Madarieta Iñaki
- Salcedo Bilbao Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4168 , F 170, S 8, H BI 34011, I/A 8 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-48
Empresa: EKIN AMPO BY NER SL
Apoderado
- Galletebeitia Madarieta Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 158, S 8, H BI 63921, I/A 4 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-48
Empresa: EKIN AMPO BY NER SL
Consejero
- Galletebeitia Madarieta Iñaki
- Lizaso Zabala Jose Maria
- Manzanedo Ugarte Ruben
Presidente
- Galletebeitia Madarieta Iñaki
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5441 , F 152, S 8, H BI 63921, I/A 1 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-48
Información de GALLETEBEITIA MADARIETA IÑAKI
Mostramos los datos de GALLETEBEITIA MADARIETA IÑAKI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLETEBEITIA MADARIETA IÑAKI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos