GALLEN RUIZ VICENTE-MANUEL
Informe ejecutivo de GALLEN RUIZ VICENTE-MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE GALLEN RUIZ VICENTE-MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEN RUIZ VICENTE-MANUEL
Empresa: RENOVAE GEN I SL
Apoderado
- Gallen Ruiz Vicente-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1829, L 1389, F 44, S 8, H CS 43652, I/A 3 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-12
Mmbr.Com.Liq
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9024, L 6309, F 219, S 8, H V 133594, I/A 12 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-22-46
Mmbr.Com.Liq
Pres.Com.Liq
Secr.Com.Liq
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9024, L 6309, F 219, S 8, H V 133594, I/A 11 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-38-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9024, L 6309, F 218, S 8, H V 133594, I/A 10 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-46
Consejero
- Gallen Ruiz Vicente-manuel
- Gallen Terriza Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9024, L 6309, F 218, S 8, H V 133594, I/A 8 (29/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-130-46
Información de GALLEN RUIZ VICENTE-MANUEL
Mostramos los datos de GALLEN RUIZ VICENTE-MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEN RUIZ VICENTE-MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos