GALLEGO VEGA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de GALLEGO VEGA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALLEGO VEGA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTO COBAS JOSE ANTONIO SL | Apoderado | 23/04/2010 | 17/01/2020 |
RESTAURACIONES LA TARABICA SL | Presidente | 07/09/2015 | 05/06/2019 |
RESTAURACIONES LA TARABICA SL | Consejero | 07/09/2015 | 05/06/2019 |
VINCULACIONES DE GALLEGO VEGA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO VEGA MARIA TERESA
Empresa: GESTO COBAS JOSE ANTONIO SL
Apoderado
- Gallego Vega Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839 , F 98, S 8, H AS 41023, I/A 3 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-33
Empresa: RESTAURACIONES LA TARABICA SL
Consejero
- Briones Garcia Isabel
- Gallego Vega Maria Teresa
- Gesto Cobas Jose Antonio
Presidente
- Gallego Vega Maria Teresa
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3652 , F 216, S 8, H AS 37302, I/A 8 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-111-33
Empresa: RESTAURACIONES LA TARABICA SL
Consejero
- Gallego Vega Maria Teresa
- Gesto Cobas Jose Antonio
Presidente
- Gallego Vega Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3652 , F 215, S 8, H AS 37302, I/A 6 (07/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-33
Empresa: GESTO COBAS JOSE ANTONIO SL
Apoderado
- Gallego Vega Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3839 , F 97, S 8, H AS 41023, I/A 2 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-33
Información de GALLEGO VEGA MARIA TERESA
Mostramos los datos de GALLEGO VEGA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO VEGA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos