GALLEGO VAZQUEZ TERESA-CASTILVIEJO
Informe ejecutivo de GALLEGO VAZQUEZ TERESA-CASTILVIEJO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALLEGO VAZQUEZ TERESA-CASTILVIEJO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/07/2017 | 18/10/2018 |
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD | Apoderado | 15/05/2009 | 04/10/2010 |
VINCULACIONES DE GALLEGO VAZQUEZ TERESA-CASTILVIEJO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO VAZQUEZ TERESA-CASTILVIEJO
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34269 , F 202, S 8, H M 529500, I/A 140 (17/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-28
Apoderado
- Gallego Vazquez Teresa-castilviejo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1035 , F 186, S 8, H LE 203, I/A 3442 (15/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-97-24
Información de GALLEGO VAZQUEZ TERESA-CASTILVIEJO
Mostramos los datos de GALLEGO VAZQUEZ TERESA-CASTILVIEJO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO VAZQUEZ TERESA-CASTILVIEJO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos