GALLEGO RODRIGO MARIA PILAR
Informe ejecutivo de GALLEGO RODRIGO MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALLEGO RODRIGO MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALPHAMARE DATA SL | Consejero | 09/06/2023 | |
ALPHAMARE DATA SL | Presidente | 09/06/2023 | |
ALPHAMARE DATA SL | Apoderado | 09/06/2023 |
VINCULACIONES DE GALLEGO RODRIGO MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO RODRIGO MARIA PILAR
Empresa: SIPCAM INAGRA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11403, L 8681, F 3, S 8, H V 21230, I/A 150 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-46
Empresa: SIPCAM IBERIA SL
Apoderado
- Gallego Rodrigo Maria Pilar
- Gisbert Sanus Inmaculada
- Manetti Simone
- Piñera Salmeron Jose Luis
- Ribes Vidal Marta
- Ribes Vidal Marta
- Soler Gil Mascarell Jose Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 168, S 8, H V 145721, I/A 54 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-46
Empresa: ALPHAMARE DATA SL
Apoderado
- Gallego Rodrigo Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45353 , F 4, S 8, H M 797819, I/A 2 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Empresa: ALPHAMARE DATA SL
Consejero
- Blas Gallego Miguel
- Blas Gallego Natalia
- Gallego Rodrigo Maria Pilar
Presidente
- Gallego Rodrigo Maria Pilar
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45353 , F 1, S 8, H M 797819, I/A 1 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Empresa: SIPCAM IBERIA SL
Apoderado
- Gallego Rodrigo Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 97, S 8, H V 145721, I/A 47 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-46
Empresa: SIPCAM IBERIA SL
Apoderado
- Gallego Rodrigo Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10047, L 7329, F 90, S 8, H V 145721, I/A 23 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-46
Empresa: SIPCAM INAGRA SA
Apoderado
- Gallego Rodrigo Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4266, L 1578, F 64, S 8, H V 21230, I/A 108 (25/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-46
Información de GALLEGO RODRIGO MARIA PILAR
Mostramos los datos de GALLEGO RODRIGO MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO RODRIGO MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos