GALLEGO RAMIREZ AZAHARA
Informe ejecutivo de GALLEGO RAMIREZ AZAHARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALLEGO RAMIREZ AZAHARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILUNION HOTELS CATALUNYA SA | Apoderado Mancomunado | 02/01/2017 | 17/05/2018 |
ILUNION HOTELS SA | Apoderado Mancomunado | 08/08/2013 | 21/12/2016 |
ILUNION HOTELS SA | Apoderado | 07/02/2012 | 08/08/2013 |
VINCULACIONES DE GALLEGO RAMIREZ AZAHARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO RAMIREZ AZAHARA
Empresa: ILUNION HOTELS CATALUNYA SA
Apoderado Mancomunado
- Arevalo Diaz Fernando
- Gallego Ramirez Azahara
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46399 , F 181, S 8, H B 452445, I/A 38 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-08
Empresa: ILUNION HOTELS CATALUNYA SA
Apoderado Mancomunado
- Arevalo Diaz Fernando
- Gallego Ramirez Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44774 , F 217, S 8, H B 452445, I/A 23 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-08
Empresa: ILUNION HOTELS SA
Apoderado Mancomunado
- Arevalo Diaz Fernando
- Gallego Ramirez Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33430 , F 219, S 8, H M 106095, I/A 253 (21/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-247-28
Empresa: CONFORTEL GESTION SA
Apoderado Mancomunado
- Arevalo Diaz Fernando
- Gallego Ramirez Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 183, S 8, H M 106095, I/A 181 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
Empresa: CONFORTEL GESTION SA
Apoderado
- Arevalo Diaz Fernando
- Gallego Ramirez Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 183, S 8, H M 106095, I/A 181 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
Empresa: CONFORTEL GESTION SA
Apoderado
- Arevalo Diaz Fernando
- Gallego Ramirez Azahara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 176, S 8, H M 106095, I/A 159 (07/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-35-28
Información de GALLEGO RAMIREZ AZAHARA
Mostramos los datos de GALLEGO RAMIREZ AZAHARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO RAMIREZ AZAHARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos