GALLEGO POZA PEDRO MANUEL
Informe ejecutivo de GALLEGO POZA PEDRO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALLEGO POZA PEDRO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FELP&LO SL | Apoderado | 12/06/2024 | |
PANCH & PE SL | Socio Unico | 19/10/2021 | |
OLEUMMIA SL | Administrador Solidario | 16/09/2020 | |
PANCH & PE SL | Administrador Unico | 18/10/2017 |
VINCULACIONES DE GALLEGO POZA PEDRO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO POZA PEDRO MANUEL
Empresa: FELP&LO SL
Apoderado
- Gallego Poza Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 96468, I/A 3 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-118-07
Socio Único
- Gallego Poza Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 96, S 8, H PM 82551, I/A 3 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-07
Empresa: SUD 3014 SL
Administrador Solidario
- Gallego Poza Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2564 , F 200, S 8, H PM 73466, I/A 5 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-07
Empresa: MAYMO'S ESTILISTAS SL
Administrador Solidario
- Buttitta Pietro
- De Haro Chavez Luis
- Gallego Poza Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2472 , F 74, S 8, H PM 68165, I/A 2 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-186-07
Empresa: SUD 3014 SL
Administrador Solidario
- De Haro Chavez Luis
- Gallego Poza Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2564 , F 199, S 8, H PM 73466, I/A 4 (14/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-07
Administrador Unico
- Gallego Poza Pedro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 96, S 8, H PM 82551, I/A 2 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-07
Administrador Mancomunado
- Gallego Poza Pedro Manuel
- Iza Moreno Miguel
- Martin Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 96, S 8, H PM 82551, I/A 2 (18/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-07
Administrador Mancomunado
- Gallego Poza Pedro Manuel
- Iza Moreno Miguel
- Martin Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2728 , F 95, S 8, H PM 82551, I/A 1 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-07
Información de GALLEGO POZA PEDRO MANUEL
Mostramos los datos de GALLEGO POZA PEDRO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO POZA PEDRO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos