GALLEGO PEREZ ANTONIO
Informe ejecutivo de GALLEGO PEREZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GALLEGO PEREZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CPRAG ASOCIADOS SL | Administrador Unico | 21/06/2019 | |
POMODORO DIAGONAL SL | Administrador Unico | 02/08/2016 | |
MERCADOTECNIA SOLUCIONES SL | Socio Unico | 06/08/2013 | |
MERCADOTECNIA SOLUCIONES SL | Administrador Unico | 06/08/2013 | |
GRUPO FANDANGO SL | Administrador Unico | 23/11/2012 | |
ETERNITY AMIGO 22 SL | Administrador Unico | 02/06/2011 | |
ANTONIO GALLEGO PEREZ CONSULTORIA GLOBAL SL | Socio Unico | 20/05/2010 | |
ANTONIO GALLEGO PEREZ CONSULTORIA GLOBAL SL | Administrador Unico | 20/05/2010 | |
GRUPO SANCHIS ALAMAR GIPSHA SL | Liquidador Solidario | 05/02/2009 |
VINCULACIONES DE GALLEGO PEREZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO PEREZ ANTONIO
Empresa: CPRAG ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- Gallego Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20091 , F 43, S 8, H M 354557, I/A 3 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Empresa: POMODORO DIAGONAL SL
Administrador Unico
- Gallego Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45494 , F 31, S 8, H B 489686, I/A 1 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-08
Empresa: MERCADOTECNIA SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Gallego Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 86, S 8, H BA 25021, I/A 1 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-06
Empresa: MERCADOTECNIA SOLUCIONES SL
Socio Único
- Gallego Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 572 , F 86, S 8, H BA 25021, I/A 1 (06/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-06
Empresa: GRUPO FANDANGO SL
Administrador Unico
- Gallego Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43459 , F 136, S 8, H B 430597, I/A 1 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Empresa: ETERNITY AMIGO 22 SL
Administrador Unico
- Gallego Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42596 , F 1, S 8, H B 411204, I/A 1 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-08
Administrador Unico
- Gallego Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496 , F 196, S 8, H BA 22338, I/A 1 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-06
Socio Único
- Gallego Perez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 496 , F 196, S 8, H BA 22338, I/A 1 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-06
Empresa: GRUPO SANCHIS ALAMAR GIPSHA SL
Liquidador Solidario
- Alamar Llavata Javier
- Gallego Perez Antonio
- Sanchis Hidalgo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8544, L 5833, F 8, S 8, H V 117101, I/A 2 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-46
Empresa: GRUPO SANCHIS ALAMAR GIPSHA SL
Administrador Solidario
- Alamar Llavata Javier
- Gallego Perez Antonio
- Sanchis Hidalgo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8544, L 5833, F 8, S 8, H V 117101, I/A 2 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-46
Información de GALLEGO PEREZ ANTONIO
Mostramos los datos de GALLEGO PEREZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO PEREZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos