GALLEGO MOLA ALEJANDRO
Informe ejecutivo de GALLEGO MOLA ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALLEGO MOLA ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COURBET & RETAIL SL | Administrador Unico | 17/01/2019 | 07/01/2020 |
VINCULACIONES DE GALLEGO MOLA ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO MOLA ALEJANDRO
Empresa: COURBET & RETAIL SL
Administrador Unico
- Gallego Mola Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38509 , F 33, S 8, H M 684885, I/A 4 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-28
Empresa: COURBET & RETAIL SL
Administrador Unico
- Gallego Mola Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38509 , F 30, S 8, H M 684885, I/A 1 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-16-28
Información de GALLEGO MOLA ALEJANDRO
Mostramos los datos de GALLEGO MOLA ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO MOLA ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos