GALLEGO MARTINEZ YOLANDA
Informe ejecutivo de GALLEGO MARTINEZ YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GALLEGO MARTINEZ YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KORU 2024 SL | Administrador Unico | 05/04/2023 | |
RELLEU LIVING GREEN SL | Representante | 27/12/2021 | |
OKANE CAPITAL SL | Administrador Unico | 20/04/2021 | |
PRESTIGE REAL ESTATE 2020 SL | Administrador Unico | 19/10/2020 | |
Y2 REAL ESTATE 2018 SL | Administrador Unico | 11/01/2018 | |
FRABAGAL 2014 RS SL | Administrador Unico | 14/11/2014 | |
JCM PROYECTOS INMOBILIARIOS 2004 SL | Administrador Unico | 12/02/2014 |
VINCULACIONES DE GALLEGO MARTINEZ YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO MARTINEZ YOLANDA
Empresa: KORU 2024 SL
Administrador Unico
- Gallego Martinez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44982 , F 179, S 8, H M 791866, I/A 1 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
Empresa: YSCA RENOVABLES SL
Administrador Solidario
Representante
- Gallego Martinez Yolanda
- Villalba Fernandez Jose Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42892 , F 36, S 8, H M 758264, I/A 1 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-28
Empresa: OKANE CAPITAL SL
Administrador Unico
- Gallego Martinez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41798 , F 74, S 8, H M 740381, I/A 1 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: PRESTIGE REAL ESTATE 2020 SL
Administrador Unico
- Gallego Martinez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40682 , F 160, S 8, H M 721923, I/A 1 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-28
Empresa: Y2 REAL ESTATE 2018 SL
Administrador Unico
- Gallego Martinez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37031 , F 45, S 8, H M 661509, I/A 1 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
Empresa: FRABAGAL 2014 RS SL
Administrador Unico
- Gallego Martinez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32576 , F 195, S 8, H M 586365, I/A 1 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-224-28
Empresa: JCM PROYECTOS INMOBILIARIOS 2004 SL
Administrador Unico
- Gallego Martinez Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19845 , F 57, S 8, H M 349585, I/A 4 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Información de GALLEGO MARTINEZ YOLANDA
Mostramos los datos de GALLEGO MARTINEZ YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO MARTINEZ YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos