GALLEGO MARTINEZ CANDIDO
Informe ejecutivo de GALLEGO MARTINEZ CANDIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GALLEGO MARTINEZ CANDIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEGRAL DE PREVENCION SUR SL | Administrador Unico | 11/10/2019 | |
FORMANDALUCIA SL | Administrador Unico | 11/01/2019 | |
AD NOULAS CONSULTING SL | Socio Unico | 25/11/2016 | |
AD NOULAS CONSULTING SL | Administrador Unico | 25/11/2016 |
VINCULACIONES DE GALLEGO MARTINEZ CANDIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO MARTINEZ CANDIDO
Empresa: GESTIONES ACERTADAS SL
Administrador Unico
- Gallego Martinez Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 117, S 8, H CO 25903, I/A 5 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-14
Empresa: INTEGRAL DE PREVENCION SUR SL
Administrador Unico
- Gallego Martinez Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1639 , F 176, S 8, H CO 18737, I/A 9 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-14
Empresa: INTEGRAL DE PREVENCION SUR SL
Administrador Solidario
- Gallego Martinez Candido
- Garcia Pardillo Jose Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1639 , F 176, S 8, H CO 18737, I/A 9 (11/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-202-14
Empresa: INTEGRAL DE PREVENCION SUR SL
Administrador Solidario
- Gallego Martinez Candido
- Garcia Pardillo Jose Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1639 , F 175, S 8, H CO 18737, I/A 7 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-14
Empresa: FORMANDALUCIA SL
Administrador Unico
- Gallego Martinez Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 76, S 8, H CO 16300, I/A 4 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-14
Empresa: AD NOULAS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Gallego Martinez Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 51, S 8, H CO 37494, I/A 1 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-14
Empresa: AD NOULAS CONSULTING SL
Socio Único
- Gallego Martinez Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2548 , F 51, S 8, H CO 37494, I/A 1 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-14
Empresa: GESTIONES ACERTADAS SL
Administrador Unico
- Gallego Martinez Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1990 , F 117, S 8, H CO 25903, I/A 3 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-14
Empresa: TEPLISUR SL
Administrador Unico
- Gallego Martinez Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 117, S 8, H CO 29557, I/A 4 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-14
Empresa: TEPLISUR SL
Administrador Unico
- Gallego Martinez Candido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 117, S 8, H CO 29557, I/A 3 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-14
VER MAS ACTOS
Información de GALLEGO MARTINEZ CANDIDO
Mostramos los datos de GALLEGO MARTINEZ CANDIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO MARTINEZ CANDIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos