GALLEGO MARSANS CARLOS
Informe ejecutivo de GALLEGO MARSANS CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALLEGO MARSANS CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES MINER SL | REPR.143 RRM | 22/07/2024 | |
FRAMPTONS IBERICA SL | REPR.143 RRM | 12/09/2023 | |
CHONGQING REAL ESTATE SA | REPR.143 RRM | 31/01/2023 | |
RABEJAX SL | Apoderado Solidario | 17/03/2022 | |
BOXMASTER TRASTEROS SL | Administrador Solidario | 02/03/2021 | |
KOPPELS BARCELONA SL | REPR.143 RRM | 04/07/2017 | |
ORTOPEDIA MOGAR SA | REPR.143 RRM | 04/10/2016 | |
DISTRINIX SA | REPR.143 RRM | 06/06/2016 | |
TORGAL LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES SL | REPR.143 RRM | 06/06/2016 | |
STRENGZEN INVEST SA | Consejero | 02/03/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GALLEGO MARSANS CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO MARSANS CARLOS
Empresa: CONSTRUCCIONES MINER SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Gallego Marsans Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 4950, I/A 65 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-08
Empresa: CONSTRUCCIONES MINER SL
Apoderado Solidario
- Gallego Marsans Carlos
Consejero
- Aubanell Toldra Joaquim
- Gallego Capella Gemma
- Gallego Marsans Carlos
- Perez Sanchez Antoni
Presidente
- Gallego Marsans Carlos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 4950, I/A 65 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-145-08
Empresa: FRAMPTONS IBERICA SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Gallego Marsans Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42317 , F 173, S 8, H B 133539, I/A 18 (12/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-179-08
Empresa: SENY 97 SICAV
Liquidador
- Gallego Marsans Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36591 , F 216, S 8, H M 656767, I/A 12 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-28
Empresa: SENY 97 SICAV
Consejero Delegado
- Gallego Marsans Carlos
Consejero
- Cabanas Rodriguez Carlos
- Gallego Marsans Carlos
- Jofre Arajol Jordi
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
- Gallego Marsans Carlos
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36591 , F 216, S 8, H M 656767, I/A 12 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-28
Empresa: CHONGQING REAL ESTATE SA
Consejero
REPR.143 RRM
- Gallego Marsans Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42151 , F 106, S 8, H B 369091, I/A 16 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-08
Empresa: RABEJAX SL
Apoderado Solidario
- Gallego Marsans Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44915 , F 11, S 8, H B 86406, I/A 25 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-08
Empresa: CONSTRUCCIONES MINER SL
Consejero
Presidente
- Gallego Marsans Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47391 , F 203, S 8, H B 4950, I/A 62 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-08
Empresa: SENY 97 SICAV
Consejero Delegado
- Gallego Marsans Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36591 , F 214, S 8, H M 656767, I/A 8 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-28
Empresa: BOXMASTER TRASTEROS SL
Administrador Solidario
- Gallego Marsans Carlos
- Llopart Gregori Vanessa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47688 , F 128, S 8, H B 559386, I/A 1 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-08
VER MAS ACTOS
Información de GALLEGO MARSANS CARLOS
Mostramos los datos de GALLEGO MARSANS CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO MARSANS CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos