GALLEGO MANZANARES ANTONIO
Informe ejecutivo de GALLEGO MANZANARES ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GALLEGO MANZANARES ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VEMUBI GLOBAL SL | Administrador Mancomunado | 11/03/2022 | |
VODANOR GLOBAL SL | Apoderado | 01/02/2018 | |
VESIA GLOBAL SL | Socio Unico | 31/03/2017 | |
VESIA GLOBAL SL | Administrador Unico | 31/03/2017 | |
GALLEGO LLERA TELECOMUNICACIONES SL | Liquidador Solidario | 30/06/2015 | |
FISACOR SERVICIOS INTEGRALES SL | Socio Unico | 29/10/2014 | |
FISACOR SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 29/10/2014 |
VINCULACIONES DE GALLEGO MANZANARES ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO MANZANARES ANTONIO
Empresa: VEMUBI GLOBAL SL
Administrador Mancomunado
- Fano Montaño Jose Carlos
- Gallego Manzanares Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4487 , F 119, S 8, H AS 59081, I/A 1 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-54-33
Empresa: VODANOR GLOBAL SL
Apoderado
- Gallego Manzanares Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3985 , F 100, S 8, H AS 44129, I/A 6 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-33
Empresa: VODANOR GLOBAL SL
Administrador Unico
- Gallego Manzanares Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3985 , F 99, S 8, H AS 44129, I/A 5 (01/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-33
Empresa: VESIA GLOBAL SL
Administrador Unico
- Gallego Manzanares Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4245 , F 142, S 8, H AS 51008, I/A 1 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-33
Empresa: VESIA GLOBAL SL
Socio Único
- Gallego Manzanares Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4245 , F 142, S 8, H AS 51008, I/A 1 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-33
Empresa: GALLEGO LLERA TELECOMUNICACIONES SL
Liquidador Solidario
- Gallego Manzanares Antonio
- Llera Castañon Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 46, S 8, H AS 41218, I/A 2 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-33
Empresa: GALLEGO LLERA TELECOMUNICACIONES SL
Administrador Solidario
- Gallego Manzanares Antonio
- Llera Castañon Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3846 , F 46, S 8, H AS 41218, I/A 2 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-33
Empresa: FISACOR SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Gallego Manzanares Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4105 , F 95, S 8, H AS 47314, I/A 1 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-33
Empresa: FISACOR SERVICIOS INTEGRALES SL
Socio Único
- Gallego Manzanares Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4105 , F 95, S 8, H AS 47314, I/A 1 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-33
Empresa: VODANOR GLOBAL SL
Administrador Unico
- Gallego Manzanares Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3985 , F 98, S 8, H AS 44129, I/A 2 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-121-33
VER MAS ACTOS
Información de GALLEGO MANZANARES ANTONIO
Mostramos los datos de GALLEGO MANZANARES ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO MANZANARES ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos