GALLEGO GONZALEZ BEATRIZ
Informe ejecutivo de GALLEGO GONZALEZ BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALLEGO GONZALEZ BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEXT CUISINE SL | Administrador Unico | 06/02/2013 | 04/02/2021 |
COOKING AWAY SL | Administrador Mancomunado | 18/11/2009 | 23/04/2012 |
VINCULACIONES DE GALLEGO GONZALEZ BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO GONZALEZ BEATRIZ
Empresa: NEXT CUISINE SL
Administrador Unico
- Gallego Gonzalez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30720 , F 103, S 8, H M 552816, I/A 4 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-28
Empresa: NEXT CUISINE SL
Administrador Unico
- Gallego Gonzalez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30720 , F 100, S 8, H M 552816, I/A 1 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-28
Empresa: COOKING AWAY SL
Administrador Mancomunado
- Campaña Vega Melania
- Gallego Gonzalez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27108 , F 63, S 8, H M 488422, I/A 3 (23/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-85-28
Empresa: COOKING AWAY SL
Administrador Mancomunado
- Campaña Vega Melania
- Gallego Gonzalez Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27108 , F 60, S 8, H M 488422, I/A 1 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-28
Información de GALLEGO GONZALEZ BEATRIZ
Mostramos los datos de GALLEGO GONZALEZ BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO GONZALEZ BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos