GALLEGO CLEMENTE ANTONIO
Informe ejecutivo de GALLEGO CLEMENTE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE GALLEGO CLEMENTE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO CLEMENTE ANTONIO
Empresa: CANALIZACIONES BALAZOTE SL
Apoderado
- Gallego Clemente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597, L 361, F 156, S 8, H AB 5027, I/A 5 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-02
Empresa: EXCAVACIONES MONTEARAGON SL
Apoderado
- Gallego Clemente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 705, L 469, F 217, S 8, H AB 3840, I/A 12 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-02
Empresa: EXCAVACIONES MONTEARAGON SL
Apoderado
- Gallego Clemente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 705, L 469, F 217, S 8, H AB 3840, I/A 11 (27/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-02
Empresa: EXCAVACIONES MONTEARAGON SL
Administrador Unico
- Gallego Clemente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 705, L 469, F 216, S 8, H AB 3840, I/A 10 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-02
Empresa: EXCAVACIONES MONTEARAGON SL
Administrador Unico
- Gallego Clemente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 705, L 469, F 216, S 8, H AB 3840, I/A 9 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-02
Empresa: CANALIZACIONES BALAZOTE SL
Apoderado
- Gallego Clemente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597, L 361, F 156, S 8, H AB 5027, I/A 3 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-02
Información de GALLEGO CLEMENTE ANTONIO
Mostramos los datos de GALLEGO CLEMENTE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO CLEMENTE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos