GALLEGO CANALS MARTA
Informe ejecutivo de GALLEGO CANALS MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALLEGO CANALS MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARCELONA VINTAGE SL | Administrador Unico | 16/05/2018 |
VINCULACIONES DE GALLEGO CANALS MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO CANALS MARTA
Empresa: BARCELONA VINTAGE SL
Administrador Unico
- Gallego Canals Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42784 , F 12, S 8, H B 412627, I/A 2 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-08
Empresa: LAORMA MATERIAL OFICINA SL
Apoderado
- Gallego Canals Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43705 , F 94, S 8, H B 436034, I/A 3 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-08
Empresa: LAORMA MATERIAL OFICINA SL
Apoderado
- Gallego Canals Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43705 , F 93, S 8, H B 436034, I/A 2 (14/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Información de GALLEGO CANALS MARTA
Mostramos los datos de GALLEGO CANALS MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO CANALS MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos