GALLEGO BURGOS ANTONIO
Informe ejecutivo de GALLEGO BURGOS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GALLEGO BURGOS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRAT ESPAIS SL | Consejero | 30/10/2009 | 27/10/2011 |
AIGUES DEL PRAT SA | Consejero | 09/09/2009 | |
EL PRAT COMUNICACIO SL | Consejero | 08/01/2009 |
VINCULACIONES DE GALLEGO BURGOS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO BURGOS ANTONIO
Empresa: PRAT ESPAIS SL
Consejero
- Gallego Burgos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41244 , F 74, S 8, H B 310208, I/A 7 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-212-08
Empresa: PRAT ESPAIS SL
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41244 , F 72, S 8, H B 310208, I/A 6 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Empresa: PRAT ESPAIS SL
Consejero Delegado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41244 , F 72, S 8, H B 310208, I/A 6 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-08
Empresa: AIGUES DEL PRAT SA
Consejero
- Gallego Burgos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30788 , F 110, S 8, H B 115786, I/A 30 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-08
Empresa: EL PRAT COMUNICACIO SL
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33921 , F 8, S 8, H B 240034, I/A 5 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-08
Información de GALLEGO BURGOS ANTONIO
Mostramos los datos de GALLEGO BURGOS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO BURGOS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos