GALLEGO BARRERO MARIANO
Informe ejecutivo de GALLEGO BARRERO MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GALLEGO BARRERO MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FEVAL-PROMOCION COMERCIAL Y RECURSOS TECNOLOGICOS PARA LA EMPRESA SL | Administrador Unico | 17/10/2011 | 12/09/2014 |
FEVAL GESTION DE SERVICIOS SL | Administrador Unico | 21/10/2011 | 26/11/2013 |
VINCULACIONES DE GALLEGO BARRERO MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO BARRERO MARIANO
Empresa: FEVAL GESTION DE SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Barrasa Sanchez Enrique
- Gallego Barrero Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 129, S 8, H BA 22029, I/A 3 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-06
Empresa: FEVAL GESTION DE SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Gallego Barrero Mariano
- Villa Habas Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 129, S 8, H BA 22029, I/A 3 (21/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-208-06
Administrador Unico
- Barrasa Sanchez Enrique
- Gallego Barrero Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 124, S 8, H BA 22028, I/A 3 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-06
Administrador Unico
- Alvarez Mateo Francisco Javier
- Gallego Barrero Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 488 , F 124, S 8, H BA 22028, I/A 3 (17/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-06
Información de GALLEGO BARRERO MARIANO
Mostramos los datos de GALLEGO BARRERO MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO BARRERO MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos