GALLEGO ALFARO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GALLEGO ALFARO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALLEGO ALFARO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTEARAGON CANALIZACIONES SL | Apoderado | 07/04/2022 | |
AGRO MOHEDA SL | Administrador Unico | 29/11/2017 |
VINCULACIONES DE GALLEGO ALFARO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLEGO ALFARO FRANCISCO JAVIER
Empresa: MONTEARAGON CANALIZACIONES SL
Apoderado
- Gallego Alfaro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 914, L 678, F 185, S 8, H AB 10171, I/A 12 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-02
Empresa: CANALIZACIONES BALAZOTE SL
Liquidador
- Gallego Alfaro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597, L 361, F 156, S 8, H AB 5027, I/A 5 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-02
Empresa: CANALIZACIONES BALAZOTE SL
Administrador Unico
- Gallego Alfaro Francisco Javier
Liquidador
- Gallego Alfaro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597, L 361, F 156, S 8, H AB 5027, I/A 5 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-02
Empresa: EXCAVACIONES MONTEARAGON SL
Administrador Unico
- Gallego Alfaro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 705, L 469, F 216, S 8, H AB 3840, I/A 10 (29/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-02
Empresa: CANALIZACIONES BALAZOTE SL
Administrador Unico
- Gallego Alfaro Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 597, L 361, F 156, S 8, H AB 5027, I/A 4 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-02
Información de GALLEGO ALFARO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GALLEGO ALFARO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLEGO ALFARO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos