GALLART VILLORA JUAN
Informe ejecutivo de GALLART VILLORA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GALLART VILLORA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAZA BOTONES SL | Administrador Unico | 24/02/2010 |
VINCULACIONES DE GALLART VILLORA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALLART VILLORA JUAN
Empresa: FORNITURAS GAZAVEMA SL
Apoderado
- Gallart Villora Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8093, L 5386, F 144, S 8, H V 103261, I/A 6 (15/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-58-46
Empresa: GAZA BOTONES SL
Administrador Unico
- Gallart Villora Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6149, L 3455, F 3, S 8, H V 61829, I/A 4 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-46
Empresa: FORNITURAS GAZAVEMA SL
Apoderado
- Gallart Villora Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8093, L 5386, F 143, S 8, H V 103261, I/A 5 (09/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-46
Empresa: FORNITURAS GAZAVEMA SL
Administrador Unico
- Gallart Villora Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8093, L 5386, F 143, S 8, H V 103261, I/A 2 (24/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-63-46
Información de GALLART VILLORA JUAN
Mostramos los datos de GALLART VILLORA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALLART VILLORA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos